Registros por página:
Ordenar por
España. Comisariado de la 25 División
- n. 2 (1/1938)
|
|
- Del 4/1934 al 6/1934
|
|
Unió Federal Nacionalista Republicana
- 17/9/1911, 6/10/1911
|
|
- 14/10/1911
|
|
España. Ejército del Centro. Comisariado de Artillería
- n. 6 (10/1938)
|
|
Bergnes de las Casas, Antonio (1801-1879)-Librería de Don Juan de Oliveres (Barcelona)
- Del 1862 al 1870
|
|
- Del 01/04/1820 al 29/12/1820
|
|
Gallardo, Bartolomé José (1776-1852)
- Del 12/09/1812 al 31/08/1813. Del n. 1 al n. 354
|
|
- Del 10/6/1834 al 31/12/1834
|
|
- Del 04/07/1813 al 05/07/1813
|
|
11. AC. Documentos de actividad contemporánea
Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea
- De 1931 a 1935. Del n. 1 al n. 18
|
|
- De 6/1906 a 12/1910
|
|
Confederación Nacional del Trabajo (España)
- Del 15/2/1930 al 19/02/1931
|
|
Quintanar, Fernando Gallego de Chaves y Calleja, Marqués de (1889-1974)-Maeztu, Ramiro de (1875-1936)
- Del 15/12/1931 al 03/1937. Del n. 1 al n. 89
|
|
15. Acción libertaria (Gijón. 1910)
- Del 18/11/1910 al 27/9/1911
|
|
- Del 28/02/1916 al 21/05/1924
|
|
Sociedad "Vegetariana Española"-Sociedad Vegetariana Madrileña
- Del n. 1 (1919) al n. 186 (6/1934)
|
|
18. La Acción social (Zaragoza)
Acción Social Católica de Zaragoza
- Del 1/1933 al 10/1933. Del n. 117 al n. 120
|
|
19. Acción socialista (Madrid. 1914)
- Del 21/3/1914 al 26/12/1915
|
|
20. La Actualidad (Barcelona. 1852)
- Del 2/2/1852 al 26/10/1852
|